吕文晔基金经理
基金经理简介:吕文晔先生:硕士。历任德勤华永会计事务所高级审计员、德勤咨询(上海)有限公司高级顾问、平安资产管理有限责任公司债券交易员、浙商基金管理有限公司基金经理助理兼债券交易员。现任浙商基金管理有限公司基金经理。
余亮基金经理
余亮,中国国籍,硕士研究生,9年证券从业年限。2010年7月至2016年3月任职于中国建设银行总行,从事债券投资交易工作;2016年3月至2019年8月任职于泰达宏利基金管理有限公司,担任专户理财部投资经理;2019年8月加入中银国际证券股份有限公司。自2019年11月13日起,担任中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月13日起,担任中银证券安进债券型证券投资基金的基金经理。
曹阳基金经理
曹阳先生:2012年10月加盟中银国际证券资产管理部,现任中银国际证券资产管理部负责人。1995年至1999年任职于深圳投资基金管理有限公司,担任基金经理;1999年至2002年任职于上海盈科资产管理有限公司,担任总经理兼投资总监;2003年至2004年任职于中银国际证券有限责任公司,担任资产管理部负责人;2005年至2010年任职于中银基金管理有限公司,担任专户投资总监;2010年至2012年任职于长安基金管理有限公司,担任总经理。
张涵一基金经理
张涵一先生:上海对外经贸大学金融学学士,长江商学院工商管理硕士,CFA。2013年9月加盟中银国际证券,任投资主办人。2006年至2008年任职于安永会计师事务所,从事国内、国外市场上市公司审计工作。2008年至2013年任职于中金公司研究部,从事汽车及零部件行业研究工作。
计伟基金经理
基金经理简介:计伟先生:工商管理硕士,曾任上海众华沪银会计师事务所审计员,上海贝尔阿尔卡特股份有限公司信用分析员,华安基金管理有限公司基金会计,中国国际金融有限公司运作分析经理。2012年1月加入华安基金管理有限公司,担任指数与量化投资事业总部基金研究员,2015年9月起担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
王玉玺基金经理
基金经理简介:王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2016年6月期间就职于中国农业银行。2006年7月至2008年12月,任中国农业银行资金交易中心交易员,从事人民币资金和债券交易;2009年1月至2011年7月,历任中国农业银行金融市场部交易员、高级交易员,负责人民币资金交易和流动性账户管理;2011年8月至2016年6月任中国农业银行金融市场部高级交易员,主管中国农业银行人民币债券交易账户的投资管理,擅长进行交易波段的把握,曾荣获银行间外汇交易中心"优秀交易员"和"优秀做市交易员"称号。2016年6月加入中银国际证券有限责任公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人及中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
曹张琪基金经理
曹张琪,硕士研究生。2009年6月至2012年8月任职于中诚信证券评估有限责任公司,担任信用分析师;2012年9月至2013年10月任职于太平资产管理有限公司,担任信用分析师;2013年11月加入中银国际证券股份有限公司。2020年4月30日起,拟任中银证券安沛债券型证券投资基金的基金经理。
陆慧天基金经理
2016年12月加盟中银国际证券,任投资主办人,上海交通大学本科,安特卫普大学金融学硕士,伦敦大学学院统计学硕士,CFA持证人。2010至2011年任职于Aberdeen Asset Management Company ,从事定量分析工作。2011年至2012年任职于好买基金,从事基金研究工作。2012年至2016年任职于国民信托,从事基金研究和投资工作。2016年8月至2016年12月任职于中泰证券,从事FOF投研工作。
孔祥意基金经理
2011年加盟中银国际证券资产管理部,经济学学士。证券从业经验逾6年。历任日信证券有限责任公司固定收益部交易员,中银国际证券资产管理部交易员、投资经理助理、投资主办人。
张艺敏基金经理
张艺敏,中国国籍,硕士研究生,3年证券从业年限。2017年7月至2020年5月任职于汇安基金管理有限公司,历任产品及创新业务部产品经理、ETF投资部基金经理助理,2020年5月加入中银国际证券股份有限公司基金管理部。自2020年9月15日起,担任中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年9月15日起,担任中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
戚海宁基金经理
戚海宁,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生。2014年10月加入中银国际证券股份有限公司,曾任职于资产管理板块研究与交易部、产品部,担任产品经理;现任资产配置部研究员。自2022年10月13日起,担任中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年10月13日起,担任中银证券慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。自2022年10月13日起,担任中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。
张丽新基金经理
张丽新,女,中国籍,9年证券从业经历,硕士研究生、硕士。曾任职于北京索爱电子有限公司、蓝竹电子设备股份有限公司;2013年7月至2014年2月任职于安信证券股份有限公司,担任助理分析师;2014年3月加入中银国际证券股份有限公司,曾任助理分析师、分析师等,现任研究与交易部研究员。自2022年12月24日起,担任中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
宋方云基金经理
宋方云,男,中国籍,8年证券从业经历,硕士研究生、硕士。2006年3月至2012年9月任职于华为技术有限公司,担任产品经理;2012年10月至2014年4月任职于深圳市福斯康姆智能科技有限公司,担任研发总监;2014年5月至2016年1月任职于中银国际证券股份有限公司,担任分析师;2016年2月至2018年6月任职于融通基金管理有限公司,担任研究员;2018年7月加入中银国际证券股份有限公司,现任研究与交易部研究员。自2022年12月24日起,担任中银证券专精特新股票型证券投资基金的基金经理。自2022年12月24日起,担任中银证券均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。
刘航基金经理
刘航,男,中国籍,8年证券从业经历,硕士研究生、硕士。2014年7月至2015年11月任职于国泰君安证券股份有限公司,担任研究员;2016年1月加入中银国际证券股份有限公司,现任研究与交易部研究员。自2022年12月24日起,担任中银证券远见价值混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月24日起,担任中银证券内需增长混合型证券投资基金的基金经理。
李明蔚基金经理
李明蔚,女,中国籍,6年证券从业经历,博士研究生、学士。2014年7月至2016年2月任职于上海市瑞金医院,担任住院医师;2016年4月至2018年9月任职于华创证券有限责任公司研究所,担任医药行业研究员;2018年10月加入中银国际证券股份有限公司,担任研究与交易部研究员。自2023年2月22日起,担任中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
罗雨基金经理
罗雨硕士研究生、硕士。曾任职于莫尼塔(上海)投资发展有限公司;2013年12月至2015年9月任职于国泰君安证券股份有限公司,担任研究员;2015年9月加入中银国际证券股份有限公司。自2023年9月1日起,担任中银证券安弘债券型证券投资基金的基金经理。
吕鸿见基金经理
吕鸿见硕士研究生、硕士。2018年7月至2021年3月任职于中银国际证券股份有限公司机构理财部;2021年3月至2022年10月任职于民生加银基金管理有限公司,历任权益交易员、债券交易员;2022年10月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部研究员。自2024年5月21日起,担任中银证券汇远一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起,担任中银证券安灏债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起,担任中银证券安进债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起,担任中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起,担任中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
阳秀峰基金经理
阳秀峰硕士研究生、硕士,2010年7月至2015年4月任职于天津农村商业银行股份有限公司,历任交易员、投资经理;2015年5月至2015年12月任职于中融国际信托有限公司,担任投资主管;2016年1月至2019年3月任职于中融汇今资产管理有限公司,担任投资经理;2019年6月加入中银国际证券股份有限公司,曾任资产管理部投资顾问、投资经理,现任职于基金管理部。自2024年7月18日起,担任中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
王佳欣基金经理
2008年任职于华宝证券投资部,担任投资经理,负责自营固定收益投资;2011年任职于太平养老投管中心,担任投资经理,负责年金固定收益投资。2013年加盟中银国际证券,现任资产管理部VP。
李冰基金经理
2014年加盟中银国际证券资产管理部,历任医药及农林牧渔行业研究员,资产管理部投资主办人.CFAFRM,上海交通大学生物医学工程硕士.2012-2014年任职于财通基金管理有限公司,担任医药、机械及电力设备行业研究员;2009-2011年任职于上海彤源投资管理有限公司,担任医药行业研究员。
陈乐天基金经理
2005年7月至2005年12月任职于北京北大软件工程发展有限公司,担任项目经理。
2006年1月至2011年3月任职于国家信息中心中经网,担任分析师。
2011年4月至2012年4月任职于湘财证券,担任高级宏观分析师;
2012年5月至2013年12月任职于日信证券(现国融证券),担任首席宏观分析师;
2014年1月至2016年11月任职于中信证券,担任高级策略分析师;
2016年12月至2019年2月任职于中银国际证券,担任首席策略分析师;
2019年3月至2022年3月任职于腾讯公司,担任高级总监及金融专家等职;
2022年5月加入中银国际证券,担任资产配置部助理总经理。
2022年8月16日起至2023年4月25日,担任中银证券慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理助理。
2022年8月16日起至2023年4月25日,担任中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理助理。
2022年8月16日起至2023年4月25日,担任中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理助理。
自2023年4月26日起,担任中银证券慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。
自2023年4月26日起,担任中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。
自2023年4月26日起,担任中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。
排排网数据库提供基金公司中银国际证券股份有限公司公司档案和公司团队介绍,中银国际证券股份有限公司最新公司业绩、产品列表、路演资讯等数据信息,帮助您对中银国际证券股份有限公司旗下基金产品有更全方位了解。