朱小明基金经理
基金经理简介:朱小明:中国国籍,硕士研究生。2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入万家基金管理有限公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。
冯小波基金经理
基金经理简介:冯小波:2002年3月至2003年3月任华泰保险股份有限公司债券交易员;2003年6月至2003年9月任平安证券股份有限公司投资经理;2003年10月至2012年7月任兴业银行股份有限公司债券交易员、高级副理;2012年8月至今曾任中海基金管理有限公司投研中心拟任基金经理,2012年10月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理,2014年4月至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理,2015年5月至今任中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金经理,2015年5月至今任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理,2015年8月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。
周鸣基金经理
基金经理简介:周鸣女士,硕士学历。先后任职于天相投资顾问有限公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司从事基金投资、企业年金投资等;2009年加入申万菱信基金公司,担任固定收益部总经理,管理申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信添益宝债券型证券投资基金及申万菱信可转换债券债券型证券投资基金。现任兴业基金管理有限公司固定收益投资总监,兴业定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
王卓然基金经理
王卓然,中国国籍,新加坡国立大学统计学硕士,4年证券从业年限。2015年6月至2017年4月在成都农村商业银行金融市场事业部担任债券交易员、投资顾问;2017年5月加入兴业基金管理有限公司。自2019年2月21日起,担任兴业货币市场证券投资基金的基金经理。自2019年8月22日起,担任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
丁进基金经理
基金经理简介:丁进先生:理学硕士。2005年7月至2008年2月,在北京顺泽锋投资咨询有限公司担任研究员;2008年3月至2010年10月,在新华信国际信息咨询(北京)有限公司担任企业信用研究高级咨询顾问;2010年10月至2012年8月,在光大证券研究所担任信用及转债研究员;2012年8月至2015年2月就职于浦银安盛基金管理有限公司,其中2012年8月至2015年2月担任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金的基金经理助理,2012年9月至2015年2月担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2013年5月至2015年2月担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2013年6月至2015年2月担任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月加入兴业基金管理有限公司,2015年5月29日起任兴业收益增强债券型证券投资基金的基金经理,2015年7月6日起任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月21日起任兴业货币市场证券投资基金基金经理。2016年2月3日起任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金及兴业保本混合型证券投资基金基金经理。2016年6月17日起任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年6月30日起任兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年7月1日起任兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年7月15日起任兴业稳天盈货币市场基金基金经理。
刘禹含基金经理
基金经理简介:刘禹含:北京大学管理学硕士,2013年7月至2015年10月在万家基金管理有限公司担任债券交易员,主要从事债券交易工作。 2015年11月加入兴业基金管理有限公司,担任兴业货币市场证券投资基金、兴业稳天盈货币市场基金的基金经理助理。
刘方旭基金经理
基金经理简介:刘方旭,上海财经大学经济学硕士。2003年4月至2007年6月,先后就职于上海济国投资管理有限责任公司、上海英代科斯投资管理有限责任公司、上海上东投资管理有限责任公司,担任研究员;2007年7月至2009年6月,在瑞穗投资咨询(上海)有限公司担任分析师;2009年6月至2012年5月,在中欧基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理,其中2010年担任中欧中小盘股票型证券投资基金基金经理助理,2011年担任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理;2012年5月至2015年5月,在中国人保资产管理股份有限公司股票投资部担任投资经理;2015年5月加入兴业基金管理有限公司。
楼华锋基金经理
基金经理简介:楼华锋:中共党员,硕士研究生学历。先后就职于东方证券股份有限公司研究分析师、光大证券股份有限公司信用业务高级经理、方正证券股份有限公司研究分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司,担任数量与指数工作室负责人,负责量化和指数类产品的投资、研究工作。
伍方方基金经理
伍方方,北京大学理学硕士。2010年12月至2017年12月主要在兴业银行资金营运中心担任交易员,从事人民币资金交易、流动性管理、债券借贷、同业存单发行与投资交易、投资策略研究以及其他资产负债管理相关工作。2017年12月加入兴业基金管理有限公司
高圣基金经理
东南大学工学硕士及上海交通大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。2009年4月至2012年7月在华泰证券股份有限公司研究所担任行业分析师,从事行业及公司研究。2012年7月至2017年8月在海通证券股份有限公司权益投资交易部担任行业公司研究岗位,从事股票投资研究工作。2017年9月加入兴业基金管理有限公司。
唐丁祥基金经理
唐丁祥先生:国籍中国,上海财经大学产业经济学博士。2011年3月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师,内容涉及宏观利率、专题研究等;2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究,内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作;2013年8月加入兴业基金管理有限公司,2019年2月19日起担任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2019年2月26日起担任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理,2019年5月27日起担任兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
蒋丽丝基金经理
蒋丽丝女士,上海交通大学管理科学与工程硕士研究生,9年证券从业经验。2011年4月至2013年8月,在国泰君安证券股份有限公司研究部担任研究员;2013年8月加入兴业基金管理有限公司,2019年1月起担任兴业基金管理有限公司权益投资部专户投资经理。自2020年11月25日起,拟任兴业消费精选混合型证券投资基金的基金经理。
徐玉良基金经理
徐玉良,德克萨斯农工大学统计学专业硕士研究生,9年证券从业经验。2008年6月至2009年9月,在美国咨询公司WelchConsulting担任助理经济师;2009年10月至2010年10月在美国软件公司StataCorp担任软件工程师;2011年2月至2014年6月,在江苏瑞华投资控股集团战略投资部任项目经理。2014年7月加入兴业基金管理有限公司。自2020年10月28日,担任兴业优势产业混合型证券投资基金的基金经理。
张诗悦基金经理
张诗悦女士,中国国籍,厦门大学经济学硕士研究生,5年证券从业年限。2015年7月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员。2021年1月4日起,担任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
邹慧基金经理
邹慧先生,男,中国籍,17年证券从业经历,复旦大学金融学专业硕士研究生,16年证券从业经验。2004年9月至2005年10月,在湘财证券股份有限公司研究部担任研究员;2005年10月至2006年7月,在金信证券研究部担任研究员;2006年7月至2007年1月在长江证券股份有限公司研究部担任研究员;2007年1月至2011年6月,在东方证券股份有限公司研究部担任研究员;2011年7月至2012年8月,在浙商证券股份有限公司投资部任投资经理;2012年9月至2017年5月,在东方证券股份有限公司投资部任首席策略分析师;2017年5月至2018年3月,在东方证券股份有限公司股权投资部任投资总监;2018年3月加入兴业基金管理有限公司。2020年11月25日起,担任兴业研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月31日起,担任兴业能源革新股票型证券投资基金的基金经理。
陈旭基金经理
陈旭先生,男,中国籍,15年证券从业经历,上海财经大学企业管理专业硕士研究生,14年证券从业经验。2006年10月至2009年6月,在牛津投资集团上海分公司投资部担任投资经理;2009年7月至2013年3月,在上海融昌资产管理有限公司研究部担任研究员;2013年4月至2014年7月,在上海启石资产管理有限公司投资部担任投资经理;2014年7月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员。自2021年3月8日起,担任兴业医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。
蔡艳菲基金经理
蔡艳菲,中国国籍,厦门大学金融工程硕士研究生,13年证券从业年限。2008年7月至2013年8月在兴业证券固定收益部先后从事债券承销和债券研究、投资工作;2013年9月加入兴业基金管理有限公司,曾任专户固收投资经理。2021年8月17日起,担任兴业天禧债券型证券投资基金基金经理。
张超基金经理
张超,男,中国籍,21年证券从业经历,厦门大学经济学院硕士学历。历任中国工商银行深圳分行信贷经理、华夏证券行业研究员、招商基金管理有限公司市场部经理、厦门象屿集团资本运营部经理、华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理;曾任富舜资产管理有限公司研究总监、上海喜仁投资管理有限公司投资经理。2018年12月加入兴业基金管理有限公司。自2023年5月11日起,担任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
陈楷月基金经理
陈楷月硕士研究生学历、硕士学位。历任上海国际创投股权投资基金管理有限公司投资经理,APAX RECREATION LIMITED.(川力文娱)投资经理。2018年11月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员。自2023年12月19日起,担任兴业致远混合型证券投资基金的基金经理。
郭益均基金经理
郭益均上海交通大学工商管理学硕士学历。曾就职于中信银行、浦东新区金融服务局。2017年7月加入兴业基金管理有限公司,先后担任固定收益研究部债券研究员、固定收益投资部基金经理助理、基金经理。自2023年4月26日起,担任兴业添利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年4月26日起,担任兴业福鑫债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年4月26日起至2024年3月24日,担任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金的基金经理助理。自2023年4月26日起,担任兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年4月26日起,担任兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月25日起,担任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金的基金经理。
罗林金基金经理
罗林金复旦大学金融学硕士学历。2016年6月加入兴业基金管理有限公司,先后担任固定收益研究部债券研究员,固定收益投资部基金经理助理、基金经理。自2023年7月11日起,担任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年7月11日起,担任兴业短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年7月11日起至2024年3月25日,担任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年7月11日起,担任兴业货币市场证券投资基金的基金经理助理。自2023年7月11日起至2024年3月25日,担任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年7月11日起,担任兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月23日起至2024年3月25日,担任兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月26日起,担任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起,担任兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起,担任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。
代鹏举基金经理
代鹏举,男,中国籍,16年证券从业经历,上海交通大学金融工程专业硕士学历。曾任浙商证券研究所化工行业分析师,国金证券研究所化工行业高级分析师,国海证券研究所首席分析师、副所长。2021年8月加入兴业基金管理有限公司,先后担任研究部总经理助理、副总经理。自2024年8月1日起,拟任兴业品质睿选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
徐立人基金经理
徐立人硕士学历。曾就职于国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司任研究员。2019年10月加入兴业基金管理有限公司研究部担任行业研究员。自2024年8月28日起,担任兴业高端制造混合型证券投资基金的基金经理。
排排网数据库提供基金公司兴业基金管理有限公司公司档案和公司团队介绍,兴业基金管理有限公司最新公司业绩、产品列表、路演资讯等数据信息,帮助您对兴业基金管理有限公司旗下基金产品有更全方位了解。